ARCANO REAL ESTATE HOLDING I SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARCANO REAL ESTATE HOLDING I SL
CIF B87505103
Capital Social 365087.0 Euros
Fecha de Constitución 04/12/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARCANO REAL ESTATE HOLDING I SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCANO REAL ESTATE HOLDING I SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rio Galan Jose Luis | Administrador Solidario | 10/03/2016 | 14/12/2020 |
Del Rio Galan Jose Luis | Liquidador | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Fernandez Cuesta Luca De Tena Eduardo | Administrador Solidario | 10/03/2016 | 14/12/2020 |
ACTOS BORME DE ARCANO REAL ESTATE HOLDING I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 48, S 8, H M 620709, I/A 10 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 48, S 8, H M 620709, I/A 10 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 48, S 8, H M 620709, I/A 10 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 48, S 8, H M 620709, I/A 10 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
- Renumeradas las participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 47, S 8, H M 620709, I/A 9 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Capital Anterior: | 3.365.086,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.999.999,00 | Euros |
Capital Actual: | 365.087,00 | Euros |
Porcentaje: | 89,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 47, S 8, H M 620709, I/A 9 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Capital Anterior: | 3.715.086,00 | Euros |
Disminución de capital | 350.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.365.086,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 46, S 8, H M 620709, I/A 8 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Capital Anterior: | 3.865.686,00 | Euros |
Disminución de capital | 150.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.715.086,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 45, S 8, H M 620709, I/A 7 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Capital Anterior: | 3.712.086,00 | Euros |
Aumento de capital: | 153.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.865.686,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 44, S 8, H M 620709, I/A 6 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Capital Anterior: | 3.364.074,00 | Euros |
Aumento de capital: | 348.012,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.712.086,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34512 , F 43, S 8, H M 620709, I/A 5 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28