ARCALO SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARCALO SA
CIF A78990520
Capital Social 60000.08 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARCALO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCALO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carpintero Lopez Arturo | Liquidador | 31/07/2019 | 20/12/2021 |
Carpintero Lopez Arturo | Administrador Unico | 25/06/2012 | 31/07/2019 |
ACTOS BORME DE ARCALO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 41, S 8, H M 34066, I/A 29 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 41, S 8, H M 34066, I/A 28 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 41, S 8, H M 34066, I/A 28 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 41, S 8, H M 34066, I/A 28 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 41, S 8, H M 34066, I/A 27 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 40, S 8, H M 34066, I/A 26 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Capital Anterior: | 6.642.866,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.582.865,92 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,08 | Euros |
Porcentaje: | 99,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 40, S 8, H M 34066, I/A 26 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 40, S 8, H M 34066, I/A 25 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-241-28