ARC EUROBANAN INVESTIGACION Y DESARROLLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madrid, Km. 4
Código Postal 03002
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARC EUROBANAN INVESTIGACION Y DESARROLLO SL
CIF B54825922
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 04/12/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario EUROBANAN SL
VINCULACIONES DE ARC EUROBANAN INVESTIGACION Y DESARROLLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARC EUROBANAN INVESTIGACION Y DESARROLLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antelo Hernandez Agustin | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2017 | 03/03/2021 |
Byrne Rory Patrick | Consejero | 30/12/2014 | 03/03/2021 |
Calderon Fierro Eduardo Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2017 | 03/03/2021 |
EUROBANAN SL | Socio Unico | 30/12/2014 | 03/03/2021 |
Flores Collado Juan Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2017 | 03/03/2021 |
Fuentes Arbulo Ignacio | Apoderado Solidario | 02/01/2017 | 03/03/2021 |
Garcia Corrochano Soledad | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2017 | 03/03/2021 |
Gonzalez Palenzuela Gallego Francisco Javier | Presidente | 30/12/2014 | 03/03/2021 |
Gonzalez Palenzuela Gallego Francisco Javier | Consejero | 30/12/2014 | 03/03/2021 |
Gonzalez Palenzuela Gallego Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2017 | 03/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARC EUROBANAN INVESTIGACION Y DESARROLLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 225, S 8, H A 142917, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-03
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 225, S 8, H A 142917, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 225, S 8, H A 142917, I/A 4 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antelo Hernandez Agustin
- Calderon Fierro Eduardo Andres
- Flores Collado Juan Antonio
- Garcia Corrochano Soledad
- Gonzalez Palenzuela Gallego Francisco Javier
- Ledesma Esteban Juan Jose
- Martinez Garcia Natalia
- Mecho Carregui Joaquin
- O' Driscoll Donal Martin
- Payo Alcazar Raimundo
- Rey Rodriguez Angel
- Rey Rodriguez Ramon
- Vozmediano Serradilla Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 194, S 8, H A 142917, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 194, S 8, H A 142917, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 191, S 8, H A 142917, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-03
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 189, S 8, H A 142917, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 189, S 8, H A 142917, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Dirección:CTRA DE MADRID Km 4 - MERCALICANTE, PABELLON MULTI (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:04/12/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. La identificación, selección y desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en procesos industriales y de gestión -I+D+i-, tanto básicos como aplicados, en el sector de toda clases de frutas y verduras, flores, plantas, legumbres frescas, hortalizas y cualesquiera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 189, S 8, H A 142917, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03