ARAVACA CONSULTORES INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estudio, 3
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARAVACA CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
CIF B83972315
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/09/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KAIZEN TRUST SL
Propietario KAIZEN TRUST SL
VINCULACIONES DE ARAVACA CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARAVACA CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Martinez Jose Ramon | Representante | 03/07/2009 | 07/03/2024 |
KAIZEN TRUST SL | Administrador Unico | 03/07/2009 | 07/03/2024 |
KAIZEN TRUST SL | Socio Unico | 03/07/2009 | 07/03/2024 |
AIF ALBOROQUE SL | Administrador Unico | 03/07/2009 |
ACTOS BORME DE ARAVACA CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20166 , F 114, S 8, H M 356077, I/A 4 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20166 , F 114, S 8, H M 356077, I/A 4 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-240-28
- C/ ESTUDIO 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20166 , F 114, S 8, H M 356077, I/A 3 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20166 , F 114, S 8, H M 356077, I/A 3 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20166 , F 114, S 8, H M 356077, I/A 3 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20166 , F 114, S 8, H M 356077, I/A 3 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28