ARALAN SERVICIOS Y PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gutenberg, 3
Código Postal 08224
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social ARALAN SERVICIOS Y PROYECTOS SL
CIF B63420681
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 23/01/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARALAN SERVICIOS Y PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARALAN SERVICIOS Y PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz De Gispert Antonio | REP.ADM.CONC | 26/02/2016 | 19/11/2020 |
MUÑOZ DE GISPERT ESTUDIO LEGAL SLP | Administrador Concursal | 26/02/2016 | 19/11/2020 |
Altayo Junoy Carlos | Administrador Unico | 16/10/2015 | 27/02/2017 |
Torquemada Alonso Ernesto | Administrador Unico | 16/10/2015 |
ACTOS BORME DE ARALAN SERVICIOS Y PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 23, S 8, H B 292247, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 656/2015, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 23, S 8, H B 292247, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 23, S 8, H B 292247, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 22, S 8, H B 292247, I/A 8 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 656/2015, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 01/06/2016, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y 24/10/2016, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 22, S 8, H B 292247, I/A 8 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 22, S 8, H B 292247, I/A 8 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
- JUZGADO SOCIAL 1 DE TERRASSA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 22, S 8, H B 292247, I/A 7 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 656/2015, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2015, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 22, S 8, H B 292247, I/A 6 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 22, S 8, H B 292247, I/A 6 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 656/2015, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 21, S 8, H B 292247, I/A 5 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08