ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 595
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGIA SA
CIF A80419740
Actividad Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica
Página Web www.ercros.es
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 15/12/2009 | 31/05/2010 |
Mancho Guerrero Rafael | Apoderado | 05/11/2009 | 31/05/2010 |
Oncins Bordas Maria Jose | Apoderado | 05/11/2009 | 31/05/2010 |
Suarez Gimenez Mario Luis | Apoderado | 05/11/2009 | 31/05/2010 |
Badillo Chavez Guillermo | Apoderado | 05/11/2009 | |
Cepero Milian Jose Maria | Apoderado | 05/11/2009 | |
Hernandez Gonzalez Alfonso | Apoderado | 05/11/2009 |
ACTOS BORME DE ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGIA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 110, S 8, H B 5658, I/A 369 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD,SOCIO UNICO:ERCROS INDUSTRIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 110, S 8, H B 5658, I/A 368 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 109, S 8, H B 5658, I/A 367 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 107, S 8, H B 5658, I/A 366 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 107, S 8, H B 5658, I/A 366 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08