ARACELI DE VILLALBA SL - EXTINGUIDA
Municipio San Agustín del Guadalix
Provincia Madrid
Razón Social ARACELI DE VILLALBA SL
CIF B85313161
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 03/01/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único EL CASERON DE ARACELI SL
VINCULACIONES DE ARACELI DE VILLALBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARACELI DE VILLALBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dodero Fuejo Esteban | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2009 | 13/01/2020 |
EL CASERON DE ARACELI SL | Administrador Unico | 23/01/2009 | 13/01/2020 |
Granado Baltasar Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2009 | 13/01/2020 |
Rodriguez Y Rodriguez-vila Enrique | Apoderado | 22/01/2009 | 13/01/2020 |
Ronda Monasterio Gustavo | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2009 | 13/01/2020 |
Ronda Monasterio Raul | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2009 | 13/01/2020 |
Ronda Ortiz Raul | Representante | 23/01/2009 | 13/01/2020 |
Ronda Ortiz Raul | Administrador Unico | 23/01/2009 |
ACTOS BORME DE ARACELI DE VILLALBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24881 , F 118, S 8, H M 447913, I/A 5 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24881 , F 118, S 8, H M 447913, I/A 5 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24881 , F 118, S 8, H M 447913, I/A 4 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24881 , F 118, S 8, H M 447913, I/A 4 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24881 , F 117, S 8, H M 447913, I/A 4 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24881 , F 116, S 8, H M 447913, I/A 3 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28