ARABA 2005 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ticia, 32
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ARABA 2005 SL
CIF B64065618
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/12/2005
VINCULACIONES DE ARABA 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARABA 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bergnes De Las Casas Gabarro Carlos | Liquidador | 24/03/2015 | 22/02/2016 |
BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS SANTIAGO | Liquidador | 06/11/2013 | 24/03/2015 |
BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS ANTONIO | Secretario | 06/11/2013 | |
BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS ANTONIO | Consejero Delegado Mancomunado | 06/11/2013 | |
BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS ANTONIO | Consejero | 06/11/2013 | |
BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS SANTIAGO | Consejero Delegado Mancomunado | 06/11/2013 | |
BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS SANTIAGO | Consejero | 06/11/2013 | |
CABESTANY ILLANA FRANCISCO JAVIER | Consejero | 06/11/2013 | |
MORENO PIEDRA ANTONIO | Presidente | 06/11/2013 | |
MORENO PIEDRA ANTONIO | Consejero Delegado Mancomunado | 06/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARABA 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 62, S 8, H B 324292, I/A 6 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 766/2015, AUTO FIRME DE FECHA 15/10/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 62, S 8, H B 324292, I/A 6 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 62, S 8, H B 324292, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 62, S 8, H B 324292, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-08
- INHABILITACION DE DON SANTIAGO BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS,POR UN PERIODO DE DOS AÑOS,EN VIRTUD DE SENTENCIA FIRME DICTADA EN FECHA 26/09/13 POR EL JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 61, S 8, H B 324292, I/A 4 N (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 61, S 8, H B 324292, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 61, S 8, H B 324292, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 61, S 8, H B 324292, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-96-08