AQUIMISA CENTRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Resina, 39
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AQUIMISA CENTRO SL
CIF B84108901
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 22/09/2004
Página Web www.aquimisa.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Als Scandinavia Aktiebolag
VINCULACIONES DE AQUIMISA CENTRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQUIMISA CENTRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Als Scandinavia Aktiebolag | Socio Unico | 16/03/2020 | 11/02/2021 |
AQUIMISA SL | Administrador Unico | 16/03/2020 | 11/02/2021 |
Garcia Sanchez Jesus Maria | Representante | 16/03/2020 | 11/02/2021 |
AQUIMISA SL | Socio Unico | 06/11/2019 | 16/03/2020 |
Garcia Sanchez Jesus Maria | Apoderado | 10/04/2014 | 16/03/2020 |
Garcia Sanchez Jesus Maria | Administrador Unico | 02/12/2016 | 16/03/2020 |
Boto Sanz Paulino | Administrador Mancomunado | 02/12/2016 | |
Garcia Sanchez Jesus Maria | Administrador Mancomunado | 02/12/2016 |
ACTOS BORME DE AQUIMISA CENTRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 62, S 8, H M 362555, I/A 7 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 62, S 8, H M 362555, I/A 7 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 62, S 8, H M 362555, I/A 7 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 61, S 8, H M 362555, I/A 6 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 61, S 8, H M 362555, I/A 5 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 61, S 8, H M 362555, I/A 5 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 61, S 8, H M 362555, I/A 5 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 61, S 8, H M 362555, I/A 4 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 60, S 8, H M 362555, I/A 3 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 60, S 8, H M 362555, I/A 3 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28