AQUILA VALORES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social AQUILA VALORES SICAV
Página Web www.dws.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AQUILA VALORES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQUILA VALORES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/10/2013 | 02/01/2019 |
DEUTSCHE BANK SAE | EntidDeposit | 02/01/2019 | |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 02/01/2019 | |
Diaz Chimeno Pedro Pablo | Vicesecretario No Consejero | 28/09/2015 | 02/01/2019 |
Font Formosa Luis | Secretario | 28/09/2015 | 02/01/2019 |
Font Formosa Luis | Consejero | 28/09/2015 | 02/01/2019 |
Font Formosa Pedro | Presidente | 11/08/2014 | 02/01/2019 |
Font Formosa Pedro | Consejero | 11/08/2014 | 02/01/2019 |
Font Formosa Pedro | Consejero Delegado | 11/08/2014 | 02/01/2019 |
Font Formosa Pedro | Liquidador | 02/01/2019 | 02/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AQUILA VALORES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 29, S 8, H M 388207, I/A 21 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 29, S 8, H M 388207, I/A 21 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 29, S 8, H M 388207, I/A 21 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 29, S 8, H M 388207, I/A 21 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
- BAJA EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE A "AQUILA VALORES SICAV SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 11, S 8, H M 388207, I/A 1M (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 28, S 8, H M 388207, I/A 20 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 28, S 8, H M 388207, I/A 19 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 27, S 8, H M 388207, I/A 18 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 27, S 8, H M 388207, I/A 18 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 27, S 8, H M 388207, I/A 17 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28