AQUARIUM SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Rosalia de Castro, 50
Código Postal 36001
Municipio Pontevedra
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social AQUARIUM SA
CIF A36620292
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DE LA PRADILLA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE AQUARIUM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQUARIUM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso-jaudenes Curbera Ivan | Consejero | 21/10/2015 | 05/12/2023 |
Alonso-jaudenes Curbera Ivan | Presidente | 05/12/2023 | |
Alonso-jaudenes Curbera Ivan | Liquidador | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Blanco Refojos Lorenzo A | Consejero Delegado Solidario | 10/03/2014 | 05/12/2023 |
Blanco Refojos Lorenzo A | Consejero | 17/12/2012 | 05/12/2023 |
Cerqueira Ozores Juan Manuel | Vicepresidente | 05/12/2023 | |
Cerqueira Ozores Juan Manuel | Consejero | 05/12/2023 | |
CONSERVAS CERQUEIRA SA | Consejero Delegado Solidario | 10/03/2014 | 05/12/2023 |
CONSERVAS CERQUEIRA SA | Consejero | 17/12/2012 | 05/12/2023 |
CONSERVAS CERQUEIRA SA | Secretario | 17/12/2012 | 05/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AQUARIUM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 159, S 8, H PO 2406, I/A 38 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 159, S 8, H PO 2406, I/A 38 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 159, S 8, H PO 2406, I/A 38 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-36
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 159, S 8, H PO 2406, I/A 38 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 159, S 8, H PO 2406, I/A 35 1 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 159, S 8, H PO 2406, I/A 35 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-36
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 159, S 8, H PO 2406, I/A 35 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-36
- C/ ROSALIA DE CASTRO 50 Ptl.1 6º E (PONTEVEDRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 158, S 8, H PO 2406, I/A 34 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 158, S 8, H PO 2406, I/A 33 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 1023, F 157, S 8, H PO 2406, I/A 32 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-36