SUEZ ADVANCED SOLUTIONS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Leonor, 39
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUEZ ADVANCED SOLUTIONS ESPAÑA SL
CIF B65666927
Capital Social 2.23065E7 Euros
Fecha de Constitución 02/11/2011
Página Web www.aqualogy.net
Nombres Anteriores
- AQUALOGY SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DEL AGUA SL
- AQUALOGY SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Guijarro Ferrer Juan Antonio
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SUEZ ADVANCED SOLUTIONS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUEZ ADVANCED SOLUTIONS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baiges Bonan Maria Cristina | Apoderado Solidario | 09/02/2016 | 12/08/2019 |
Carranza Arteijo Javier | Apoderado Solidario | 09/02/2016 | 12/08/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 20/01/2017 | 12/08/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 05/02/2014 | 12/08/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 15/01/2018 | 12/08/2019 |
Fabregas Garcia Jordina | Apoderado Solidario | 26/09/2016 | 12/08/2019 |
Fabregues Garcia Jordina | Consejero | 23/02/2017 | 12/08/2019 |
Garcia Berenguer Pablo | Apoderado Solidario | 24/05/2017 | 12/08/2019 |
Guijarro Ferrer Juan Antonio | Presidente | 28/06/2019 | 12/08/2019 |
Guijarro Ferrer Juan Antonio | Consejero | 23/02/2017 | 12/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUEZ ADVANCED SOLUTIONS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 89, S 8, H M 656793, I/A 17 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 89, S 8, H M 656793, I/A 17 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 88, S 8, H M 656793, I/A 16 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 88, S 8, H M 656793, I/A 16 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 87, S 8, H M 656793, I/A 15 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 87, S 8, H M 656793, I/A 15 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 86, S 8, H M 656793, I/A 14 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 86, S 8, H M 656793, I/A 14 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 86, S 8, H M 656793, I/A 13 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36595 , F 86, S 8, H M 656793, I/A 12 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28