AQUALIA INDUSTRIAL SOLUTIONS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Federico Salmon, 13
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AQUALIA INDUSTRIAL SOLUTIONS SA
CIF A48038210
Nombres Anteriores
- GRAVER ESPAÑOLA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Parra Mediavilla Felix
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AQUALIA INDUSTRIAL SOLUTIONS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQUALIA INDUSTRIAL SOLUTIONS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agustin Benito Antonio | Apoderado | 22/02/2012 | 27/11/2015 |
Bosquet Plaza Luis Alberto | Apoderado | 02/01/2015 | 27/11/2015 |
Carrasco Delgado Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2014 | 27/11/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/06/2014 | 27/11/2015 |
Donoso Rebuelta Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2014 | 27/11/2015 |
FCC AQUALIA SA | Consejero | 15/10/2009 | 27/11/2015 |
Fernandez Nieto Vanesa | Apoderado | 21/11/2012 | 27/11/2015 |
Fluxa Campos Rafael Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2013 | 27/11/2015 |
Garcia Perez Felipe Bernabe | Apoderado | 04/07/2013 | 27/11/2015 |
Gomez Mingo Jorge Luis | Apoderado | 18/09/2015 | 27/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AQUALIA INDUSTRIAL SOLUTIONS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 135, S 8, H M 553579, I/A 33 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 135, S 8, H M 553579, I/A 33 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 135, S 8, H M 553579, I/A 32 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 131, S 8, H M 553579, I/A 31 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 131, S 8, H M 553579, I/A 30 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 130, S 8, H M 553579, I/A 29 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 129, S 8, H M 553579, I/A 28 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 129, S 8, H M 553579, I/A 27 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 129, S 8, H M 553579, I/A 26 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31032 , F 128, S 8, H M 553579, I/A 25 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28