AQUALDRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Portuetxe, 59
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social AQUALDRE SL
CIF B20786224
Actividad Servicios integrales a edificios e instalaciones
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AQUALDRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQUALDRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SA | Auditor | 15/02/2017 | 12/12/2018 |
Garmendia Goicoechea Josu Miren | Administrador Unico | 24/10/2017 | 12/12/2018 |
Gomez Arriaran Felipe | Apoderado | 16/05/2013 | 12/12/2018 |
Ruiz De Arcaute Auzmendi Juan-ramon | Apoderado | 02/03/2017 | 12/12/2018 |
Garmendia Goicoechea Inmaculada | Administrador Solidario | 07/03/2012 | 24/10/2017 |
Garmendia Goicoechea Josu Miren | Administrador Solidario | 02/03/2017 | 24/10/2017 |
Ruiz De Arcaute Auzmendi Juan-ramon | Administrador Solidario | 16/12/2013 | 02/03/2017 |
Garmendia Goicoechea Josu Miren | Administrador Solidario | 16/03/2012 | 16/12/2013 |
Mendiola Palacios Luis-jesus | Apoderado | 16/03/2012 | |
Mendiola Palacios Luis-jesus | Administrador Solidario | 07/03/2012 | 16/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AQUALDRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 88, S 8, H SS 21219, I/A 24 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 88, S 8, H SS 21219, I/A 24 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 88, S 8, H SS 21219, I/A 24 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 88, S 8, H SS 21219, I/A 23 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 88, S 8, H SS 21219, I/A 23 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 88, S 8, H SS 21219, I/A 23 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 86, S 8, H SS 21219, I/A 22 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 86, S 8, H SS 21219, I/A 21 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 86, S 8, H SS 21219, I/A 21 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 86, S 8, H SS 21219, I/A 20 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-20