AQUAGESTION DE EQUIPAMIENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Portuetxe, 37
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social AQUAGESTION DE EQUIPAMIENTOS SL
CIF B20870481
Capital Social 34000.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 16/03/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario ANSOARAN SL
VINCULACIONES DE AQUAGESTION DE EQUIPAMIENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQUAGESTION DE EQUIPAMIENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguinaga Merino Ignacio | Administrador Unico | 26/12/2022 | 29/08/2023 |
Aguinaga Merino Ignacio | Apoderado | 29/08/2023 | |
ANSOARAN SL | Socio Unico | 26/12/2022 | 29/08/2023 |
Aguinaga Achucarro Maider-patricia | Administrador Unico | 29/05/2018 | 26/12/2022 |
Aguinaga Merino Ignacio | Administrador Unico | 13/07/2011 | 29/05/2018 |
Achucarro Marichalar Maria Del Coro | Administrador Unico | 13/07/2011 |
ACTOS BORME DE AQUAGESTION DE EQUIPAMIENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 112, S 8, H SS 25334, I/A 9 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 112, S 8, H SS 25334, I/A 9 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 112, S 8, H SS 25334, I/A 9 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 112, S 8, H SS 25334, I/A 9 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 112, S 8, H SS 25334, I/A 8 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 111, S 8, H SS 25334, I/A 7 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 111, S 8, H SS 25334, I/A 7 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 111, S 8, H SS 25334, I/A 6 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 111, S 8, H SS 25334, I/A 6 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Capital Anterior: | 68.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 34.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 34.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 111, S 8, H SS 25334, I/A 5 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20