AQA ESPAI AQUARIS NATURALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sardenya, 298
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AQA ESPAI AQUARIS NATURALS SL
CIF B65375693
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 07/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AQA ESPAI AQUARIS NATURALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQA ESPAI AQUARIS NATURALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Imbert Bouchard Castillo Enrique | Liquidador | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
Imbert Bouchard Castillo Enrique | Administrador Unico | 17/02/2015 | 05/01/2022 |
Nadal Tudela Monica | Administrador Unico | 19/12/2011 | 17/02/2015 |
Imbert Bouchard Castillo Enrique | Administrador Unico | 13/07/2010 | 19/12/2011 |
ACTOS BORME DE AQA ESPAI AQUARIS NATURALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 172, S 8, H B 398963, I/A 4 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 172, S 8, H B 398963, I/A 4 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 172, S 8, H B 398963, I/A 4 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 171, S 8, H B 398963, I/A 3 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 171, S 8, H B 398963, I/A 3 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 171, S 8, H B 398963, I/A 3 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 171, S 8, H B 398963, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 171, S 8, H B 398963, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 168, S 8, H B 398963, I/A 1 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08
Dirección:CL SARDENYA Num.298 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:07/07/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO EN GENERAL DE ANIMALES DOMESTICOS,COMERCIO DE ALIMENTACION PARA ANIMALES DOMESTICOS Y TODA CLASE DE ARTICULOS PARA SU CUIDADO,ASI COMO CUALQUIER TIPO DE COMERCIO DE SERVICIOS ANALOGOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 168, S 8, H B 398963, I/A 1 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08