APUS INVESTMENT SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social APUS INVESTMENT SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE APUS INVESTMENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APUS INVESTMENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Alcubilla Ricardo | Presidente | 29/05/2017 | 07/07/2022 |
Casas Alcubilla Ricardo | Consejero | 08/07/2009 | 07/07/2022 |
Casas De La Cuesta Ricardo | Representante | 19/01/2022 | 07/07/2022 |
Casas De La Cuesta Ricardo | Consejero | 29/05/2017 | 07/07/2022 |
Casas De La Cuesta Ricardo | Liquidador | 07/07/2022 | 07/07/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/07/2017 | 07/07/2022 |
Pricewaterhousecoopers | Auditor | 15/07/2011 | 07/07/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS SL | Auditor | 27/06/2014 | 07/07/2022 |
RICHY HOUSE SL | Consejero | 19/01/2022 | 07/07/2022 |
Rodriguez Arias Delgado Fernando | Secretario | 07/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APUS INVESTMENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 162, S 8, H M 245897, I/A 22 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 162, S 8, H M 245897, I/A 22 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 162, S 8, H M 245897, I/A 22 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 162, S 8, H M 245897, I/A 22 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 162, S 8, H M 245897, I/A 22 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
- Baja en el Registro de sociedades de Inversión de Capital Variable a la compañía APUS INVESTMENT SICAV SA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 153, S 8, H M 245897, I/A 1M (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 162, S 8, H M 245897, I/A 21 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 162, S 8, H M 245897, I/A 21 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 161, S 8, H M 245897, I/A 20 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 161, S 8, H M 245897, I/A 19 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-28