APUL ITRIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Alvarez Mendizabal, 87
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social APUL ITRIA SL
CIF B87310009
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/06/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE APUL ITRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APUL ITRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Giacovazzo Gaetano | Administrador Unico | 01/07/2015 | 07/10/2019 |
Giacovazzo Gaetano | Representante | 07/10/2019 | 07/10/2019 |
Marangi Pietro | Apoderado | 17/05/2017 | 10/07/2019 |
Nieto Gimenez Jose Maria | Apoderado | 06/10/2015 | 13/12/2016 |
ACTOS BORME DE APUL ITRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 64, S 8, H M 604921, I/A 6 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 64, S 8, H M 604921, I/A 6 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 64, S 8, H M 604921, I/A 6 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 64, S 8, H M 604921, I/A 6 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 64, S 8, H M 604921, I/A 5 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 62, S 8, H M 604921, I/A 4 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
- C/ JUAN ALVAREZ MENDIZABAL 87 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 61, S 8, H M 604921, I/A 3 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 61, S 8, H M 604921, I/A 3 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 60, S 8, H M 604921, I/A 2 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 57, S 8, H M 604921, I/A 1 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28