APUESTAS DE MADRID SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Navales, 34
Código Postal 28922
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social APUESTAS DE MADRID SA
CIF A87239927
Capital Social 1124450.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 11/03/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE APUESTAS DE MADRID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APUESTAS DE MADRID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Martin Jose Bernardo | Liquidador Solidario | 11/02/2020 | 09/03/2021 |
Garcia Ruano Roberto | Apoderado | 14/10/2016 | 09/03/2021 |
Garcia Ruano Roberto | Liquidador Solidario | 11/02/2020 | 09/03/2021 |
Segura Molero Juan Luis | Apoderado | 31/03/2016 | 09/03/2021 |
ARANJUEZ SOCIEDAD DE GESTION INMOBILIARIA SL | Consejero | 03/01/2017 | 11/02/2020 |
AUTOMATICOS A QUO SL | Consejero Delegado Solidario | 03/01/2017 | 11/02/2020 |
AUTOMATICOS A QUO SL | Consejero | 03/01/2017 | 11/02/2020 |
COVIOCIO D3 SL | Consejero Delegado Solidario | 03/01/2017 | 11/02/2020 |
COVIOCIO D3 SL | Consejero | 03/01/2017 | 11/02/2020 |
De Pablos Lambas Esteban | Representante | 03/01/2017 | 11/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APUESTAS DE MADRID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 121, S 8, H M 601312, I/A 8 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 121, S 8, H M 601312, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 121, S 8, H M 601312, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 121, S 8, H M 601312, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Capital Anterior: | 600.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 524.450,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.124.450,00 | Euros |
Porcentaje: | 87,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 118, S 8, H M 601312, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 118, S 8, H M 601312, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 118, S 8, H M 601312, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 118, S 8, H M 601312, I/A 5 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 118, S 8, H M 601312, I/A 5 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
- C/ NAVALES 34-36 (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33401 , F 127, S 8, H M 601312, I/A 4 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28