APROVECHAMIENTOS ELECTRICOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribera del Loira, 60
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social APROVECHAMIENTOS ELECTRICOS SA
CIF A78656758
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE APROVECHAMIENTOS ELECTRICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APROVECHAMIENTOS ELECTRICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acebes Navarro Maria Teresa | Apoderado | 03/08/2012 | |
Aguilo Alonso Miguel | Apoderado Solidario | 03/08/2012 | |
Aguilo Alonso Miguel | Apoderado | 03/08/2012 | |
Aguilo Alonso Miguel Angel | Apoderado | 03/08/2012 | |
Berenguer Gomez Virginia | Apoderado | 17/03/2009 | 03/08/2012 |
Butera Gianfranco | Apoderado | 17/03/2009 | 03/08/2012 |
Diez Izquierdo Ana Maria | Apoderado | 17/03/2009 | 03/08/2012 |
Dominguez Rubira Santiago | Apoderado | 17/03/2009 | 03/08/2012 |
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL | Socio Unico | 27/02/2012 | 03/08/2012 |
Fernandez Sanchez Elena | Apoderado | 17/03/2009 | 03/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APROVECHAMIENTOS ELECTRICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 139, S 8, H M 18103, I/A 24 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2013-40-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 139, S 8, H M 18103, I/A 24 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 139, S 8, H M 18103, I/A 24 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 139, S 8, H M 18103, I/A 24 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
- 1.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 208, S 8, H M 18103, I/A 2M (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
- C/ RIBERA DEL LOIRA 60 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 138, S 8, H M 18103, I/A 23 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 138, S 8, H M 18103, I/A 23 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 138, S 8, H M 18103, I/A 23 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 138, S 8, H M 18103, I/A 23 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-12-28