APPLUS ECA ITV SA - EXTINGUIDA
Razón Social APPLUS ECA ITV SA
CIF A61658787
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Página Web www.appluscorp.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE APPLUS ECA ITV SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APPLUS ECA ITV SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2009 | 03/08/2010 |
Cantijoch Duran Gabriel | Apoderado | 03/08/2010 | |
Casals Noguer Angela | Apoderado | 03/08/2010 | |
Coello Brufau Joaquin | REPR.143 RRM | 10/02/2009 | 03/08/2010 |
Coloma Ramos Guillermo | Apoderado | 03/08/2010 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/02/2009 | 03/08/2010 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/11/2009 | 03/08/2010 |
Furne Jardi Francesc | Apoderado | 03/08/2010 | |
Puig Ripoll Eudald | Apoderado | 03/08/2010 | |
Puignou Mateu Eduard | Administrador Mancomunado | 10/02/2009 | 03/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APPLUS ECA ITV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37365 , F 195, S 8, H B 178491, I/A 44 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37365 , F 195, S 8, H B 178491, I/A 44 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-08
Administrador Mancomunado
Administrador Mancomunado Suplente
Apoderado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37365 , F 195, S 8, H B 178491, I/A 44 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- Beneficiarias: APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
- Beneficiarias: MENTA ITV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (31/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37365 , F 194, S 8, H B 178491, I/A 43 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37365 , F 194, S 8, H B 178491, I/A 42 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-08
Administrador Mancomunado
Administrador Mancomunado Suplente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37365 , F 194, S 8, H B 178491, I/A 41 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08