APOSBUC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mendigorritxu, 138
Código Postal 01015
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social APOSBUC SL
CIF B01534841
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 16/04/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE APOSBUC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APOSBUC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camino Garcia Maria Gregoria | Consejero | 08/08/2016 | 18/04/2023 |
Camino Garcia Maria Gregoria | M.Cons.Liq | 18/04/2023 | 18/04/2023 |
Campos Pardo Jose Maria | Secretario | 08/08/2016 | 18/04/2023 |
Campos Pardo Jose Maria | Consejero | 08/08/2016 | 18/04/2023 |
Campos Pardo Jose Maria | Secr.Cons.Li | 18/04/2023 | 18/04/2023 |
Campos Pardo Jose Maria | M.Cons.Liq | 18/04/2023 | 18/04/2023 |
Collantes Diaz Jose Maria | Presidente | 08/08/2016 | 18/04/2023 |
Collantes Diaz Jose Maria | Consejero | 08/08/2016 | 18/04/2023 |
Collantes Diaz Jose Maria | M.Cons.Liq | 18/04/2023 | 18/04/2023 |
Collantes Diaz Jose Maria | Pr.Cons.Liq | 18/04/2023 | 18/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APOSBUC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 20, S 8, H VI 17543, I/A 7 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 20, S 8, H VI 17543, I/A 7 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-01
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de Liquidación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 20, S 8, H VI 17543, I/A 7 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-01
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 20, S 8, H VI 17543, I/A 7 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-01
Pr.Cons.Liq
Presidente
Secr.Cons.Li
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 20, S 8, H VI 17543, I/A 7 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 20, S 8, H VI 17543, I/A 6 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 19, S 8, H VI 17543, I/A 5 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-01
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 19, S 8, H VI 17543, I/A 5 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-01
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 19, S 8, H VI 17543, I/A 4 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-01
- El desarrollo de actividades de diseño y fabricación de maquinaria especial y accesorios para todo tipo de sectores industriales y en especial a sistemas de control e innovación y mejoras en procesos existentes. La comercialización y distribución de los mismos tanto en territorio nacional como en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 18, S 8, H VI 17543, I/A 3 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-01