APORVINO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Felix Rodriguez de la Fuente, 17
Código Postal 28210
Municipio Valdemorillo
Provincia Madrid
Razón Social APORVINO SL
CIF B84190065
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Administrador único
Propietario DISTRIBUCIONES Y MARKETING CACEREÑOS SL
VINCULACIONES DE APORVINO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APORVINO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES Y MARKETING CACEREÑOS SL | Socio Unico | 03/01/2024 | 17/01/2024 |
Mirat Galet Jorge Manuel | Administrador Unico | 06/10/2020 | 17/01/2024 |
Mirat Galet Jorge Manuel | Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Chapado Sanchez Francisco | Administrador Solidario | 06/10/2020 | |
Mirat Galet Jorge Manuel | Administrador Solidario | 06/10/2020 | |
Galet Macedo Maria Isabel | Administrador Solidario | 03/02/2016 |
ACTOS BORME DE APORVINO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 203, S 8, H M 370751, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 203, S 8, H M 370751, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 203, S 8, H M 370751, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 203, S 8, H M 370751, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 203, S 8, H M 370751, I/A 4 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 203, S 8, H M 370751, I/A 3 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 203, S 8, H M 370751, I/A 3 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 203, S 8, H M 370751, I/A 3 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20913 , F 202, S 8, H M 370751, I/A 2 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28