APK57 APARCAMIENTOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 27
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social APK57 APARCAMIENTOS SA
CIF A29231115
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Nombres Anteriores
- RENTA COMERCIAL SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Abello Gamazo Cristian
Propietario APK5 APARCAMIENTOS SL
VINCULACIONES DE APK57 APARCAMIENTOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APK57 APARCAMIENTOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado | 16/05/2018 | 21/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Presidente | 25/01/2017 | 21/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Consejero | 25/01/2017 | 21/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2017 | 21/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 21/01/2021 |
Aguirre Duran Jose-ignacio | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 21/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/10/2019 | 21/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado | 01/10/2019 | 21/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado | 01/10/2019 | 21/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 21/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APK57 APARCAMIENTOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 129, S 8, H M 638331, I/A 7 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 129, S 8, H M 638331, I/A 7 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Apoderado Mancomunado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 128, S 8, H M 638331, I/A 6 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 128, S 8, H M 638331, I/A 5 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 128, S 8, H M 638331, I/A 5 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
- Modificadas las facultades a D Cristian Abelló Gamazo, D. Bernardino Díaz-Andreu García, D. Fernando Pire Abarca y D. Raúl Vera Martínez conferidas en escritura que causó la inscripción 12ª en el Reg. de Málaga, trasncrita por la 1ª de traslado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 127, S 8, H M 638331, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 127, S 8, H M 638331, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 127, S 8, H M 638331, I/A 3 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 127, S 8, H M 638331, I/A 3 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
- PASEO DE RECOLETOS 27 6ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 127, S 8, H M 638331, I/A 2 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28