APK23 APARCAMIENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 27
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social APK23 APARCAMIENTOS SL
CIF B82727371
Capital Social 206001.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- INVERSIONES PROIGEN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Abello Gamazo Cristian
VINCULACIONES DE APK23 APARCAMIENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APK23 APARCAMIENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado | 18/05/2018 | 20/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2017 | 20/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 20/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Presidente | 23/09/2015 | 20/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Consejero | 23/09/2015 | 20/01/2021 |
Aguirre Duran Jose-ignacio | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 20/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/10/2019 | 20/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado | 01/10/2019 | 20/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 20/01/2021 |
Diaz Andreu Garcia Bernardino | Apoderado Mancomunado | 18/05/2018 | 20/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APK23 APARCAMIENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 204, S 8, H M 266451, I/A 36 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 204, S 8, H M 266451, I/A 36 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Apoderado Mancomunado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 204, S 8, H M 266451, I/A 35 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 203, S 8, H M 266451, I/A 34 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 203, S 8, H M 266451, I/A 34 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
- Revocar a D.Cristian Abelló Gamazo, D. Bernardino Díaz-Andreu García, D. Fernando Pire Abarca, y D. Raúl Vera Martínez la facultad 1ª del epígrafe II que consta en escritura de 16 de marzo de 2017 ante el notario de Madrid don Martín González-Moral García, nº 431 protocolo, que causó inscripción 31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 203, S 8, H M 266451, I/A 33 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 203, S 8, H M 266451, I/A 33 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Empresa: INVERSIONES PROIGEN SL
- EL DESARROLLO EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PROMOCION, EXPLOTACION POR CUALQUIER TITULO Y GESTION DE APARCAMIENTOS. CONCURRIR A TODA CLASE DE LICITACIONES, TANTO EN EL AMBITO PUBLICO COMO EN EL PRIVADO, QUE TENGAN POR OBJETO CONCESIONES O ADJUDICACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 200, S 8, H M 266451, I/A 32 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: INVERSIONES PROIGEN SL
- APK23 APARCAMIENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 200, S 8, H M 266451, I/A 32 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: INVERSIONES PROIGEN SL
- Otras modificaciones estatutarias: HA QUEDADO CAMBIADA LA DENOMINACION Y EL OBJETO SOCIAL, HA QUEDADO MODIFICADO EL PLAZO DE DURACION DE LOS CARGOS Y HAN QUEDADO REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15788 , F 200, S 8, H M 266451, I/A 32 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28