APK21 APARCAMIENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 27
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social APK21 APARCAMIENTOS SL
CIF B87273983
Capital Social 5117175.0 Euros
Fecha de Constitución 23/04/2015
Nombres Anteriores
- ARA DIRECTORSHIP SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Abello Gamazo Cristian
Propietario APK2 APARCAMIENTOS SL
VINCULACIONES DE APK21 APARCAMIENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APK21 APARCAMIENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado | 16/05/2018 | 20/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2017 | 20/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 20/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Presidente | 02/10/2015 | 20/01/2021 |
Abello Gamazo Cristian | Consejero | 02/10/2015 | 20/01/2021 |
Aguirre Duran Jose-ignacio | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 20/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/09/2019 | 20/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado | 30/09/2019 | 20/01/2021 |
Alvarez Moran Alejandro | Apoderado Mancomunado | 01/07/2020 | 20/01/2021 |
APK2 APARCAMIENTOS SL | Socio Unico | 07/07/2015 | 20/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APK21 APARCAMIENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 183, S 8, H M 602939, I/A 13 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 183, S 8, H M 602939, I/A 13 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Apoderado Mancomunado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 182, S 8, H M 602939, I/A 12 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 182, S 8, H M 602939, I/A 11 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 182, S 8, H M 602939, I/A 11 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
- Modificadas las facultades conferidas a D Cristian Abelló Gamazo, D. Bernardino Díaz- Andreu García, D. Fernando Pire Abarca y D. Raúl Vera Martínez en escritura de fecha 16 de marzo de 2017 del notario de Madrid D. MARTIN GONZALEZ-MORAL GARCIA con el protocolo 428 que causó la inscripción 9ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 181, S 8, H M 602939, I/A 10 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 181, S 8, H M 602939, I/A 10 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
- PASEO DE RECOLETOS 27 6ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 19, S 8, H M 602939, I/A 9 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 19, S 8, H M 602939, I/A 9 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 19, S 8, H M 602939, I/A 9 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28