APICOLA ANIMARI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almirante Bonifaz, 3
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social APICOLA ANIMARI SA
CIF A28039568
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Página Web www.animari.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE APICOLA ANIMARI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APICOLA ANIMARI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kaperotxipi Zarraoa Pablo | Administrador Mancomunado | 03/05/2017 | 21/11/2018 |
Puente Perez-pedrero Amagoia Cecilia | Administrador Mancomunado | 03/05/2017 | 21/11/2018 |
Kaperotxipi Zarraoa Pablo | Presidente | 31/10/2014 | 03/05/2017 |
Kaperotxipi Zarraoa Pablo | Consejero Delegado Mancomunado | 31/10/2014 | 03/05/2017 |
Kaperotxipi Zarraoa Pablo | Consejero | 31/10/2014 | 03/05/2017 |
Puente Perez-pedrero Amagoia Cecilia | Consejero Delegado Mancomunado | 31/10/2014 | 03/05/2017 |
Puente Perez-pedrero Amagoia Cecilia | Consejero | 31/10/2014 | 03/05/2017 |
Serrano Jimenez Ismael | Secretario | 31/10/2014 | 16/08/2016 |
Serrano Jimenez Ismael | Consejero Delegado Mancomunado | 31/10/2014 | 16/08/2016 |
Serrano Jimenez Ismael | Consejero | 31/10/2014 | 16/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APICOLA ANIMARI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 53, S 8, H BU 16955, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:APICOLA ANIMARI SA
Nif:A28039568
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:15/06/2017
Número Procedimiento Concursal:143/2017
Datos Registrales:
Tomo:
730
Libro:
521
Folio:
53
Hoja:
8-16955
Inscripción:
4
Fecha Inscripción21/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 53, S 8, H BU 16955, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:APICOLA ANIMARI SA
Nif:A28039568
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:15/06/2017
Número Procedimiento Concursal:143/2017
Datos Registrales:
Tomo:
730
Libro:
521
Folio:
53
Hoja:
8-16955
Inscripción:
4
Fecha Inscripción21/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 53, S 8, H BU 16955, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-09
- Se rectifica la inscripción 10ª practicada en el Registro Mercantil de Madrid, al objeto de completar los estatutos en ella transcritos por aparecer incompletos los artículos 18º y 21º y faltar en su integridad los artículos 19º y 20º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 25, S 8, H BU 16955, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-09
- C/ ALMIRANTE BONIFAZ 3 2 - OFICINA 23 (BURGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 25, S 8, H BU 16955, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-09
- Artículo de los estatutos: 16. Cambio de estructura de organo de administración que pasará a estar formado por DOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 25, S 8, H BU 16955, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 25, S 8, H BU 16955, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-09
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 25, S 8, H BU 16955, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-09
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7057 , F 126, S 8, H M 114698, I/A 26 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7057 , F 125, S 8, H M 114698, I/A 25 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28