APEX INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 188
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social APEX INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT SL
CIF B65071334
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 04/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE APEX INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APEX INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Roland Simpkins | Administrador Unico | 31/08/2009 | 18/10/2010 |
Puig Jover Jorge | Liquidador | 18/10/2010 | 18/10/2010 |
Massiel Kempton | Administrador Unico | 07/04/2009 | 31/08/2009 |
ACTOS BORME DE APEX INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 105, S 8, H B 380848, I/A 4 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 105, S 8, H B 380848, I/A 4 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 105, S 8, H B 380848, I/A 4 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
- CL BALMES Num.188 P.7 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 104, S 8, H B 380848, I/A 3 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 104, S 8, H B 380848, I/A 2 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 104, S 8, H B 380848, I/A 2 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONATTILA MOLNAR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 101, S 8, H B 380848, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 101, S 8, H B 380848, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Dirección:CL CONDE DE SALVATIERRA Num.10 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:04/03/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:ASESORAMIENTO,ORGANIZACION,Y PROMOCION DE CONFERENCIAS,CONGRESOS,CONVENCIONES,REUNIONES,PRESENTACIONES,EXPOSICIONES ASI COMO DE CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTOS SOCIALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41155 , F 101, S 8, H B 380848, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08