APEMEST SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social APEMEST SL
CIF B82064536
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE APEMEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APEMEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez De Estrada Sainz De Vicuña Jaime | Administrador Solidario | 26/05/2016 | 18/11/2016 |
Alvarez De Estrada Sainz De Vicuña Jaime | Liquidador Solidario | 18/11/2016 | 18/11/2016 |
Alvarez De Estrada Sainz De Vicuña Luis | Administrador Solidario | 26/05/2016 | 18/11/2016 |
Alvarez De Estrada Sainz De Vicuña Luis | Liquidador Solidario | 18/11/2016 | 18/11/2016 |
Alvarez De Estrada Y Sainz De Vicuña Jaime | Liquidador | 22/03/2010 | 18/11/2016 |
Alvarez De Estrada Y Sainz De Vicuña Luis | Liquidador | 22/03/2010 | 18/11/2016 |
Alvarez De Estrada Sainz De Vicuña Jaime | Liquidador Solidario | 26/05/2016 | |
Alvarez De Estrada Sainz De Vicuña Luis | Liquidador Solidario | 26/05/2016 | |
Pardo De Santayana Dubois Adolfo Carlos | Liquidador | 22/03/2010 | 30/10/2013 |
Alvarez De Estrada Y Sainz De Vicuña Jaime | Administrador Solidario | 22/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APEMEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 7, S 8, H M 215841, I/A 9 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 7, S 8, H M 215841, I/A 9 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 7, S 8, H M 215841, I/A 9 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 7, S 8, H M 215841, I/A 9 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 6, S 8, H M 215841, I/A 8 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 6, S 8, H M 215841, I/A 8 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 6, S 8, H M 215841, I/A 8 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el artículo 35 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 6, S 8, H M 215841, I/A 7 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 6, S 8, H M 215841, I/A 7 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-28