APCE-LLEIDA SERVEIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre General Brito, 6
Código Postal 25007
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social APCE-LLEIDA SERVEIS SL
CIF B25674953
Actividad Educación secundaria técnica y profesional
Fecha de Constitución 22/08/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE APCE-LLEIDA SERVEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APCE-LLEIDA SERVEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Associacio Provincial De Promotors-constructors D' | Socio único | 19/12/2012 | |
Lacambra Torres Jose Maria | Secretario | 13/12/2010 | 19/12/2012 |
Lacambra Torres Jose Maria | Consejero | 13/12/2010 | 19/12/2012 |
Lacambra Torres Jose Maria | Liquidador | 19/12/2012 | 19/12/2012 |
Pallares Pellise Marc-xavier | Consejero | 13/12/2010 | 19/12/2012 |
Pallares Pellise Marc-xavier | Vicepresidente | 13/12/2010 | 19/12/2012 |
Pujol Torrent Montserrat | Presidente | 13/12/2010 | 19/12/2012 |
Pujol Torrent Montserrat | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2010 | 19/12/2012 |
Pujol Torrent Montserrat | Consejero | 13/12/2010 | 19/12/2012 |
Rubio Pla Robert Francesc | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2010 | 19/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APCE-LLEIDA SERVEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 203, S 8, H L 23109, I/A 3 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 203, S 8, H L 23109, I/A 3 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 203, S 8, H L 23109, I/A 3 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-25
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 203, S 8, H L 23109, I/A 3 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-25
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 203, S 8, H L 23109, I/A 2 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-25
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 203, S 8, H L 23109, I/A 2 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-25