APC MINERS & MINING SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LOPEZ GISBERT, NUMERO 14, 1ºA
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social APC MINERS & MINING SL
Capital Social 7600.0 Euros
Fecha de Constitución 06/06/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE APC MINERS & MINING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APC MINERS & MINING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jinyue Chen Li | Administrador Unico | 05/02/2018 | 10/02/2021 |
Jinyue Chen Li | Liquidador | 10/02/2021 | 10/02/2021 |
Andres Ruiz Garcia | Administrador Unico | 23/06/2017 | 05/02/2018 |
ACTOS BORME DE APC MINERS & MINING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 190, S 8, H MU 95711, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 190, S 8, H MU 95711, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 190, S 8, H MU 95711, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 190, S 8, H MU 95711, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-30
- C/ LOPEZ GISBERT, NUMERO 14, 1ºA (LORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 190, S 8, H MU 95711, I/A 3 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 190, S 8, H MU 95711, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 190, S 8, H MU 95711, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 189, S 8, H MU 95711, I/A 1 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-30
Dirección:POLIG INDUSTRIAL DE LORCA - PARCELA E2, NAVE 4 (LORCA)
Comienzo de operaciones:06/06/17
Capital:7.600,00 Euros
Objeto social:Minería de criptodivisas. Prestación de servicios de intermediación comercial y venta de productos y servicios. Se deja a salvo cualquier legislación especial. La Sociedad podrá desarrollar el objeto social mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 189, S 8, H MU 95711, I/A 1 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-30