APARTAMENTOS REDONDO SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social APARTAMENTOS REDONDO SA
CIF A28179216
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martinez Cabrera Pelaez Carlos
VINCULACIONES DE APARTAMENTOS REDONDO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APARTAMENTOS REDONDO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellisco Moreno Pablo | Secretario No Consejero | 29/05/2012 | 02/10/2015 |
Lopez Chicheri Morales Joaquin | Apoderado | 22/07/2015 | 02/10/2015 |
Martinez Cabrera De Marco Antonio Elias | Consejero | 28/10/2010 | 02/10/2015 |
Martinez Cabrera Pelaez Ana Maria | Consejero | 28/10/2010 | 02/10/2015 |
Martinez Cabrera Pelaez Carlos | Presidente | 28/10/2010 | 02/10/2015 |
Martinez Cabrera Pelaez Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 28/10/2010 | 02/10/2015 |
Martinez Cabrera Pelaez Carlos | Consejero | 28/10/2010 | 02/10/2015 |
Martinez Cabrera Pelaez Jesus | Consejero | 28/10/2010 | 02/10/2015 |
Martinez Cabrera Pelaez Laura | Consejero | 28/10/2010 | 02/10/2015 |
Martinez Cabrera Pelaez Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 28/10/2010 | 02/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APARTAMENTOS REDONDO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 82, S 8, H M 33780, I/A 25 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 82, S 8, H M 33780, I/A 25 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 82, S 8, H M 33780, I/A 24 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 82, S 8, H M 33780, I/A 23 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 82, S 8, H M 33780, I/A 23 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 81, S 8, H M 33780, I/A 22 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 81, S 8, H M 33780, I/A 22 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-28