APARTAMENTOS CUMANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leon y Castillo, 321
Código Postal 35006
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social APARTAMENTOS CUMANA SL
CIF B76017862
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Fecha de Constitución 12/12/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE APARTAMENTOS CUMANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APARTAMENTOS CUMANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ojeda Suarez Juan Pablo | Apoderado Solidario | 13/01/2009 | 23/02/2021 |
Ojeda Suarez Juan Pablo | Administrador Unico | 28/09/2010 | 23/02/2021 |
Ojeda Suarez Juan Pablo | Liquidador | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
Quintana Guillen Juan Francisco | Apoderado Solidario | 13/01/2009 | 23/02/2021 |
Santana Guerra Rafael | Apoderado Solidario | 13/01/2009 | 23/02/2021 |
Ojeda Suarez Juan Pablo | Administrador Solidario | 13/01/2009 | 13/04/2010 |
Quintana Guillen Juan Francisco | Administrador Solidario | 13/01/2009 | 13/04/2010 |
Santana Guerra Rafael | Administrador Solidario | 13/01/2009 | 13/04/2010 |
ACTOS BORME DE APARTAMENTOS CUMANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 184, S 8, H GC 41563, I/A 5 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 184, S 8, H GC 41563, I/A 5 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 184, S 8, H GC 41563, I/A 5 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 184, S 8, H GC 41563, I/A 5 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-35
- C/ LEON Y CASTILLO 321 2ª (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 184, S 8, H GC 41563, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 184, S 8, H GC 41563, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-69-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 184, S 8, H GC 41563, I/A 3º (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 184, S 8, H GC 41563, I/A 3º (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-35