APARTAMENTOS CAMPUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando Vela, 13
Código Postal 33011
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social APARTAMENTOS CAMPUS SL
CIF B74336835
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 28/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Auditor E B AUDITORES SL
VINCULACIONES DE APARTAMENTOS CAMPUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APARTAMENTOS CAMPUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E B AUDITORES SL | Auditor | 15/05/2014 | 05/09/2018 |
Menendez Pascual Miguel Angel | Liquidador | 05/09/2018 | 05/09/2018 |
Menendez Pascual Miguel Angel | Administrador Unico | 20/05/2015 | 05/09/2018 |
Suarez Fernandez Jose Manuel | Apoderado | 18/01/2013 | 05/09/2018 |
COMAMSA SA | Consejero Delegado | 18/01/2013 | 20/05/2015 |
COMAMSA SA | Consejero | 18/01/2013 | 20/05/2015 |
DESARROLLOS TANKFER SL | Consejero | 18/01/2013 | 20/05/2015 |
Hevia Garcia Jose Luis | Secretario | 18/01/2013 | 20/05/2015 |
Hevia Garcia Jose Luis | Consejero | 18/01/2013 | 20/05/2015 |
M.D. DIVISION INMOBILIARIA SA | Presidente | 18/01/2013 | 20/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APARTAMENTOS CAMPUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 177, S 8, H AS 44645, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 177, S 8, H AS 44645, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 177, S 8, H AS 44645, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 177, S 8, H AS 44645, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 177, S 8, H AS 44645, I/A 3 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 177, S 8, H AS 44645, I/A 3 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-33
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 177, S 8, H AS 44645, I/A 3 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 176, S 8, H AS 44645, I/A 2º m (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 176, S 8, H AS 44645, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-33
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 165, S 8, H AS 44645, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-33