APALACHES CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 539
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social APALACHES CAPITAL SL
CIF B67440453
Capital Social 1418146.0 Euros
Fecha de Constitución 20/05/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE APALACHES CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APALACHES CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Doria Tolle Mario | Apoderado Solidario | 07/02/2022 | 20/12/2022 |
Mormeneo Dieste Luis Mario | Liquidador | 19/01/2022 | 20/12/2022 |
Aranda Moreno Sergio | Administrador Solidario | 29/10/2019 | 19/01/2022 |
Miravent Pi Carlos | Administrador Solidario | 29/10/2019 | 19/01/2022 |
Amezola Portuondo Francisco Javier | Administrador Unico | 23/05/2019 | 29/10/2019 |
ACTOS BORME DE APALACHES CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 175, S 8, H B 534809, I/A 9 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 175, S 8, H B 534809, I/A 9 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 174, S 8, H B 534809, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 174, S 8, H B 534809, I/A 7 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 174, S 8, H B 534809, I/A 7 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 174, S 8, H B 534809, I/A 7 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-08
Capital Anterior: | 1.388.146,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.418.146,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 172, S 8, H B 534809, I/A 6 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-08
Capital Anterior: | 1.140.715,00 | Euros |
Aumento de capital: | 247.431,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.388.146,00 | Euros |
Porcentaje: | 21,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 172, S 8, H B 534809, I/A 6 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46902 , F 41, S 8, H B 534809, I/A 5 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-08
Capital Anterior: | 595.772,00 | Euros |
Aumento de capital: | 544.943,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.140.715,00 | Euros |
Porcentaje: | 91,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46902 , F 39, S 8, H B 534809, I/A 4 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08