AOR SPORT NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Galicia, 12
Código Postal 33005
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social AOR SPORT NORTE SL
CIF B74354101
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 11/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario ONGAR 2008 SL
VINCULACIONES DE AOR SPORT NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AOR SPORT NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONGAR 2008 SL | Socio Unico | 13/09/2013 | 17/02/2020 |
Onis Ruiz-garma Alfonso | Administrador Unico | 13/09/2013 | 17/02/2020 |
Onis Ruiz-garma Alfonso | Liquidador | 17/02/2020 | 17/02/2020 |
ACTOS BORME DE AOR SPORT NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 166, S 8, H AS 45745, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 166, S 8, H AS 45745, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 166, S 8, H AS 45745, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 166, S 8, H AS 45745, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 166, S 8, H AS 45745, I/A marg 2 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 166, S 8, H AS 45745, I/AMARG (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-33
- AVDA DE GALICIA 12 1º D (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 166, S 8, H AS 45745, I/A 2 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 166, S 8, H AS 45745, I/A 2 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 161, S 8, H AS 45745, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 161, S 8, H AS 45745, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-33