ANYART GLASS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arlaban, 7
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ANYART GLASS SL
CIF B88412143
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/05/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANYART GLASS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANYART GLASS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guerra Sanchez Pedro Miguel | Apoderado | 17/12/2019 | 18/03/2023 |
Torres Plata Ana Maria | Liquidador | 18/03/2023 | 18/03/2023 |
Torres Plata Ana Maria | Administrador Unico | 25/06/2019 | 18/03/2023 |
ACTOS BORME DE ANYART GLASS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 93, S 8, H M 698863, I/A 3 (18/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 93, S 8, H M 698863, I/A 3 (18/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 93, S 8, H M 698863, I/A 3 (18/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 93, S 8, H M 698863, I/A 3 (18/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 93, S 8, H M 698863, I/A 3 (18/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 91, S 8, H M 698863, I/A 2 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 90, S 8, H M 698863, I/A 1 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Dirección:C/ ARLABAN NUMERO 7 4º OFICINA 47 28014 (MADRID)
Comienzo de operaciones:31/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Intermediarios del comercio de productos diversos. Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 90, S 8, H M 698863, I/A 1 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28