ANVAL SERVICIOS Y EVENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Puente Cultural, 5
Código Postal 28702
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANVAL SERVICIOS Y EVENTOS SL
CIF B86509536
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Servicios de representación de medios de comunicación
Fecha de Constitución 23/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANVAL SERVICIOS Y EVENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANVAL SERVICIOS Y EVENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antunez Valdezate Oscar | Administrador Unico | 29/05/2015 | 01/08/2022 |
Antunez Valdezate Oscar | Liquidador | 01/08/2022 | 01/08/2022 |
Alvarez Orejon Jose | Administrador Solidario | 25/06/2013 | 29/05/2015 |
Antunez Valdezate Oscar | Administrador Solidario | 25/06/2013 | 29/05/2015 |
Meneses Benito Felix | Administrador Solidario | 25/06/2013 | 29/05/2015 |
Antunez Valdezate Oscar | Socio Unico | 27/07/2012 | 25/06/2013 |
Antunez Valdezate Oscar | Administrador Unico | 27/07/2012 | 25/06/2013 |
ACTOS BORME DE ANVAL SERVICIOS Y EVENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 61, S 8, H M 542911, I/A 4 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 61, S 8, H M 542911, I/A 4 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 61, S 8, H M 542911, I/A 4 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 61, S 8, H M 542911, I/A 4 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 61, S 8, H M 542911, I/A 3 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 61, S 8, H M 542911, I/A 3 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 61, S 8, H M 542911, I/A 3 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO AL REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 60, S 8, H M 542911, I/A 2 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 60, S 8, H M 542911, I/A 2 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30162 , F 60, S 8, H M 542911, I/A 2 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28