ANTOR-BIR INSTALACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Geranios, 5
Código Postal 28250
Municipio Torrelodones
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANTOR-BIR INSTALACIONES SL
CIF B88589668
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 07/02/2020
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Azcona Fernandez Roberto
VINCULACIONES DE ANTOR-BIR INSTALACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTOR-BIR INSTALACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azcona Fernandez Antonio | Apoderado | 17/04/2020 | 26/07/2022 |
Azcona Fernandez Marcos | Apoderado | 11/03/2021 | 26/07/2022 |
Azcona Fernandez Roberto | Administrador Unico | 04/03/2020 | 26/07/2022 |
ACTOS BORME DE ANTOR-BIR INSTALACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 35, S 8, H M 715658, I/A 4 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANTOR-BIR INSTALACIONES SL
Nif:B88589668
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:08/03/2022
Número Procedimiento Concursal:86/2022
Datos Registrales:
Tomo:
40282
Libro:
0
Folio:
35
Hoja:
8-715658
Inscripción:
4
Fecha Inscripción26/07/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 35, S 8, H M 715658, I/A 4 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANTOR-BIR INSTALACIONES SL
Nif:B88589668
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:08/03/2022
Número Procedimiento Concursal:86/2022
Datos Registrales:
Tomo:
40282
Libro:
0
Folio:
35
Hoja:
8-715658
Inscripción:
4
Fecha Inscripción26/07/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 35, S 8, H M 715658, I/A 4 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 34, S 8, H M 715658, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 34, S 8, H M 715658, I/A 2 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 32, S 8, H M 715658, I/A 1 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Dirección:C/ LOS GERANIOS 5B (TORRELODONES)
Comienzo de operaciones:07/02/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Otras actividades de construcción especializada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 32, S 8, H M 715658, I/A 1 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28