ANTONSAR CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ANTONSAR CANARIAS SL
CIF B38408910
VINCULACIONES DE ANTONSAR CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTONSAR CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Padron Garcia Rosa Paloma | Liquidador Mancomunado | 25/05/2011 | 28/12/2011 |
Perez Pacheco Jose Antonio | Liquidador Mancomunado | 25/05/2011 | 28/12/2011 |
Padron Garcia Rosa Paloma | Administrador Mancomunado | 25/05/2011 | |
Perez Pacheco Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE ANTONSAR CANARIAS SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 91, S 8, H TF 12494, I/A 7 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 91, S 8, H TF 12494, I/A 7 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 90, S 8, H TF 12494, I/A 6 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 90, S 8, H TF 12494, I/A 6 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 90, S 8, H TF 12494, I/A 6 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-183-38