ANTONIO VALLS POL SL - EXTINGUIDA
Razón Social ANTONIO VALLS POL SL
CIF B63393169
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Fecha de Constitución 08/01/2004
VINCULACIONES DE ANTONIO VALLS POL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTONIO VALLS POL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esquerra Andreu Mercedes | Administrador Concursal | 11/06/2013 | 21/11/2023 |
Valls Gubern Ana Enriqueta | Apoderado | 28/06/2011 | 21/11/2023 |
Gubern Noguera Dolores | Administrador Unico | 11/06/2013 |
ACTOS BORME DE ANTONIO VALLS POL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36203 , F 196, S 8, H B 280725, I/A 5 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 187/2013, AUTO FIRME DE FECHA 18/10/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36203 , F 196, S 8, H B 280725, I/A 5 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36203 , F 196, S 8, H B 280725, I/A 5 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36203 , F 195, S 8, H B 280725, I/A 4 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 187/2013, AUTO FIRME DE FECHA 05/04/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASEDE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36203 , F 195, S 8, H B 280725, I/A 4 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36203 , F 195, S 8, H B 280725, I/A 4 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36203 , F 195, S 8, H B 280725, I/A 4 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36203 , F 195, S 8, H B 280725, I/A 3 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08