ANTONIO HOMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gremi Sucrers I Candelers, 40
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ANTONIO HOMAR SL
CIF B07041064
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
VINCULACIONES DE ANTONIO HOMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTONIO HOMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Carlos Homar Pons | Apoderado | 10/10/2014 | |
Nebot Mascaro Miguel | Administrador Concursal | 25/10/2010 | 10/10/2014 |
Avila Medina Antonio | Administrador Solidario | 22/10/2011 | |
Juan Carlos Homar Pons | Administrador Solidario | 22/10/2011 |
ACTOS BORME DE ANTONIO HOMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 10 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-07
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:21/07/2010
Número Procedimiento Concursal:250/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1908
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-11639
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 10 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANTONIO HOMAR SL
Nif:B07041064
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:05/10/2012
Número Procedimiento Concursal:250/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1908
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-11639
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 10 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANTONIO HOMAR SL
Nif:B07041064
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:05/10/2012
Número Procedimiento Concursal:250/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1908
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-11639
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 10 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 10 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A Nota B (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-07
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 9 (22/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANTONIO HOMAR SL
Nif:B07041064
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:02/06/2011
Número Procedimiento Concursal:250/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1908
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-11639
Inscripción:
9
Fecha Inscripción22/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 9 (22/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANTONIO HOMAR SL
Nif:B07041064
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:02/06/2011
Número Procedimiento Concursal:250/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1908
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-11639
Inscripción:
9
Fecha Inscripción22/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 9 (22/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 88, S 8, H PM 11639, I/A 9 (22/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-07