ANTIGUOAMARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA SUPER AMARA, AVENIDA DE TOLOSA, Nº 1.-
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ANTIGUOAMARA SL
CIF B20789384
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 11/11/2002
Página Web www.superamara.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario UNIALCO SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE ANTIGUOAMARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTIGUOAMARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aduriz Olano Maria Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/08/2024 | |
Aretxaga Izarra Jon | Apoderado Solidario | 01/03/2023 | 06/08/2024 |
AUDITORIA Y GESTION EMPRESARIAL SL | Auditor | 24/01/2012 | 06/08/2024 |
Barquin Alonso Maria De La Hoz | Apoderado Solidario | 01/03/2023 | 06/08/2024 |
Barquin Alonso Maria De La Hoz | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/08/2024 | |
Carrero Espinosa Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2023 | 06/08/2024 |
Carvallo Hornes Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | 06/08/2024 |
De Los Rios Añon Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/10/2019 | 06/08/2024 |
De Los Rios Añon Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | 06/08/2024 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 03/11/2022 | 06/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANTIGUOAMARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 21525, I/A 75 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 21525, I/A 75 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-20
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aduriz Olano Maria Jose
- Barquin Alonso Maria De La Hoz
- Carrero Espinosa Miguel Angel
- Carvallo Hornes Maria
- De Los Rios Añon Marta
- Fernandez Gomez Imanol
- Fernandez Vega Paz
- Ferrer Martinez Jose Manuel
- Galdos Ayastuy Pedro
- Hernandez De Miguel Amaia
- Jareño Goicoechea Angel Maria
- Laboreria Garcia Borja
- Lousa Garcia Hector
- Miranda Miguel Itziar
- Mitxelena Arrieta Gorka
- Ortega Nebro Manuel
- Perez Lopez Luz
- Saenz Asensio Imanol
- Sotomayor Gurruchaga Miren
- Sotres Muñiz Ana
- Unamuno Bengoechea Alvaro
- Velasco Garcia Jose Antonio
- Zamorano Ubarrechena Miguel Angel
- Zubillaga Bereciartua Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 21525, I/A 75 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-20
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 21525, I/A 75 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3089 , F 137, S 8, H SS 21525, I/A 73 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 174, S 8, H SS 21525, I/A 72 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 173, S 8, H SS 21525, I/A 71 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 172, S 8, H SS 21525, I/A 70 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 171, S 8, H SS 21525, I/A 69 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 170, S 8, H SS 21525, I/A 68 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20