ANTHOGYR IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 108
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANTHOGYR IBERICA SL
CIF B86504669
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 29/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario ANTHOGYR SA
VINCULACIONES DE ANTHOGYR IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTHOGYR IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTHOGYR SA | Socio Unico | 16/07/2012 | 24/03/2021 |
Claude Geneve Eric Laurent | Administrador Unico | 16/07/2012 | 24/03/2021 |
Diez Romero Daniel | Apoderado | 02/03/2020 | 24/03/2021 |
Ros Montero Alberto | Apoderado | 02/03/2020 | 24/03/2021 |
Herrera Lopez Jorge Ignacio | Apoderado Solidario | 25/05/2017 | 28/09/2020 |
ACTOS BORME DE ANTHOGYR IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 122, S 8, H M 542193, I/A 6 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 122, S 8, H M 542193, I/A 6 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 122, S 8, H M 542193, I/A 6 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 122, S 8, H M 542193, I/A 5 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 122, S 8, H M 542193, I/A 4 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 121, S 8, H M 542193, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
- C/ SANTA ENGRACIA, Nº 108, 3º EXTERIOR IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 121, S 8, H M 542193, I/A 2 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º. Domicilio social .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 121, S 8, H M 542193, I/A 2 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 119, S 8, H M 542193, I/A 1 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30122 , F 119, S 8, H M 542193, I/A 1 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28