ANTEVENIO RICH & REACH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Apolonio Morales, 13
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANTEVENIO RICH & REACH SL
CIF B86755071
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/06/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ISPD NETWORK SA
Propietario ISPD NETWORK SA
VINCULACIONES DE ANTEVENIO RICH & REACH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTEVENIO RICH & REACH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanch Martin Ruth-maria | Apoderado | 10/03/2021 | 16/12/2021 |
Bouchet Charlotte | Apoderado | 10/03/2021 | 16/12/2021 |
Calvo Rodriguez Ruben | Apoderado | 10/03/2021 | 16/12/2021 |
Garcia Noblia Analore | Apoderado | 10/03/2021 | 16/12/2021 |
ISPD NETWORK SA | Socio Unico | 21/06/2013 | 16/12/2021 |
ISPD NETWORK SA | Administrador Unico | 21/06/2013 | 16/12/2021 |
Monge Rodriguez Andrea | Representante | 10/12/2019 | 16/12/2021 |
Naz Villalba Belen | Apoderado | 10/03/2021 | 16/12/2021 |
Ortuño Serrano Beatriz | Apoderado | 10/03/2021 | 16/12/2021 |
Perez Garcia Delia | Apoderado | 10/03/2021 | 16/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANTEVENIO RICH & REACH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 167, S 8, H M 561111, I/A 18 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 167, S 8, H M 561111, I/A 18 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 166, S 8, H M 561111, I/A 17 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 162, S 8, H M 561111, I/A 16 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 162, S 8, H M 561111, I/A 16 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
- C/ APOLONIO MORALES 13 C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 161, S 8, H M 561111, I/A 15 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 161, S 8, H M 561111, I/A 14 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 161, S 8, H M 561111, I/A 13 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 160, S 8, H M 561111, I/A 12 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 160, S 8, H M 561111, I/A 11 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28