ANTENA 3 EVENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuerteventura, 12
Código Postal 28703
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social ANTENA 3 EVENTOS SL
CIF B85384881
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 12/03/2008
Propietario ATRES ADVERTISING SL
VINCULACIONES DE ANTENA 3 EVENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTENA 3 EVENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRES ADVERTISING SL | Socio Unico | 22/04/2015 | 30/12/2015 |
Bernal Llorente Juan Jose | Apoderado | 03/12/2012 | 30/12/2015 |
Galvez Diaz Rubio Manuel | Apoderado | 03/12/2012 | 30/12/2015 |
Lopez Barajas Pablo | Apoderado | 22/01/2014 | 30/12/2015 |
Manso Marcos Antonio | Apoderado | 03/12/2012 | 30/12/2015 |
Perez Gonzalez Patricia | Apoderado | 03/12/2012 | 30/12/2015 |
Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion S | Socio Unico | 22/04/2015 | 22/04/2015 |
Bernal Llorente Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 10/12/2012 | |
Galvez Diaz Rubio Manuel | Apoderado Mancomunado | 10/12/2012 | |
Gayo Del Pozo Luis | Apoderado Mancomunado | 10/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANTENA 3 EVENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 52, S 8, H M 455215, I/A 15 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 52, S 8, H M 455215, I/A 15 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 52, S 8, H M 455215, I/A 14 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 51, S 8, H M 455215, I/A 13 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 51, S 8, H M 455215, I/A 12 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 51, S 8, H M 455215, I/A 11 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 50, S 8, H M 455215, I/A 10 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 50, S 8, H M 455215, I/A 9 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-219-28