ANTELO QUEIJO Y FERNANDEZ SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Cerca, 35
Código Postal 15009
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANTELO QUEIJO Y FERNANDEZ SL
CIF B70481270
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 08/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANTELO QUEIJO Y FERNANDEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTELO QUEIJO Y FERNANDEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antelo Antelo Jose Antonio | Administrador Unico | 05/10/2016 | 07/06/2019 |
Antelo Antelo Jose Antonio | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 05/10/2016 |
Fernandez Exposito Ronny Enrique | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 05/10/2016 |
Queijo Pena Pablo | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 05/10/2016 |
ACTOS BORME DE ANTELO QUEIJO Y FERNANDEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A I4N2 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-15
- Construcción de edificios residenciales. Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Transporte público de mercancías por carretera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 2 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 2 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 2 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-15
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 2 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 2 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 2 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-15
Dirección:C/ CERCA 35 2º C (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:08/03/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción de edificios residenciales. Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Transporte de mercancías por carretera;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 107, S 8, H C 54084, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-15