ANTAT INVERSIONES 2000 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANTAT INVERSIONES 2000 SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANTAT INVERSIONES 2000 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTAT INVERSIONES 2000 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 12/03/2021 | 28/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/08/2021 | 28/10/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 09/05/2022 | 28/10/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 10/02/2021 | 28/10/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 26/10/2017 | 28/10/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 17/06/2014 | 28/10/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 05/07/2011 | 28/10/2022 |
Rodriguez Valverde Ricardo | Consejero | 15/11/2016 | 28/10/2022 |
Torras Rague Joan | Consejero | 15/11/2016 | 28/10/2022 |
Torras Rague Joan | Liquidador Suplente | 28/10/2022 | 28/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANTAT INVERSIONES 2000 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 29 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 29 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
- CESE ENCARGADA LLEVANZA REGISTRO CONTABLE (IBERCLEAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 29 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 29 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 29 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 29 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 28 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 27 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 169, S 8, H M 254219, I/A 27 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Modificado el Artículo 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24067 , F 168, S 8, H M 254219, I/A 26 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28