ANTAÑO SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ANTAÑO SA
CIF A28851616
Capital Social 60264.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANTAÑO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTAÑO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Pinilla Jose Joaquin | Consejero Delegado Solidario | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
Gonzalez Pinilla Jose Joaquin | Presidente | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
Gonzalez Pinilla Jose Joaquin | Consejero | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
Lopez Gimenez Antonio | Consejero Delegado Solidario | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
Lopez Gimenez Antonio | Secretario | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
Lopez Gimenez Antonio | Consejero | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
Ruiz Fernandez De Mesa Agustin | Consejero Delegado Solidario | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
Ruiz Fernandez De Mesa Agustin | Consejero | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
Ruiz Fernandez De Mesa Rodrigo | Liquidador | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
Ruiz Fernandez De Mesa Rodrigo | Consejero Delegado Solidario | 04/01/2013 | 10/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANTAÑO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13892 , F 84, S 8, H M 72335, I/A 20 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13892 , F 84, S 8, H M 72335, I/A 20 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13892 , F 84, S 8, H M 72335, I/A 20 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13892 , F 84, S 8, H M 72335, I/A 20 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13892 , F 83, S 8, H M 72335, I/A 19 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Capital Anterior: | 163.308,00 | Euros |
Disminución de capital | 103.044,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.264,00 | Euros |
Porcentaje: | 63,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13892 , F 82, S 8, H M 72335, I/A 18 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-28
Capital Anterior: | 1.446.708,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.283.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 163.308,00 | Euros |
Porcentaje: | 88,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13892 , F 81, S 8, H M 72335, I/A 17 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28