ANSOLA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 51
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANSOLA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANSOLA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANSOLA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 22/11/2022 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 20/04/2015 | 22/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/07/2009 | 22/11/2022 |
Gutierrez Bergon Lorena | Vicesecretario No Consejero | 17/11/2015 | 22/11/2022 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 15/06/2015 | 22/11/2022 |
Laguens Marsal Carlos | Secretario No Consejero | 20/04/2015 | 22/11/2022 |
Rabal Larraz Carlos | Consejero | 03/09/2014 | 22/11/2022 |
Rabal Solans Jorge | Consejero | 03/09/2014 | 22/11/2022 |
Rocafort Sanchez Gonzalo | Liquidador | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 03/08/2015 | 22/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANSOLA INVERSIONES SICAV
- ACTIVOS SOBREVENIDOS Y BAJA EN EL REGISTRO DE LA CNMV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 23, S 8, H M 332789, I/A 28 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 16, S 8, H M 332789, I/A 27 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 16, S 8, H M 332789, I/A 27 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 16, S 8, H M 332789, I/A 27 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 16, S 8, H M 332789, I/A 27 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 16, S 8, H M 332789, I/A 27 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 16, S 8, H M 332789, I/A 26 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 16, S 8, H M 332789, I/A 25 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 51 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 15, S 8, H M 332789, I/A 24 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 15, S 8, H M 332789, I/A 23 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28